CONSTRUCCIONS MARTI VIDAL SL - EXTINGUIDA
Municipio Tremp
Provincia Lleida
Razón Social CONSTRUCCIONS MARTI VIDAL SL
CIF B25545005
Capital Social 152600.0 Euros
Actividad Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.o.p.
Fecha de Constitución 05/02/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONS MARTI VIDAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONS MARTI VIDAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Belart Mora Rosa | Administrador Unico | 28/03/2017 | 17/01/2024 |
Belart Mora Rosa | Liquidador | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
Vidal Belart Meritxell | Apoderado | 08/07/2010 | 17/01/2024 |
Vidal Jimenez Martin | Administrador Unico | 28/03/2017 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONS MARTI VIDAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 217, S 8, H L 16406, I/A 5 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 217, S 8, H L 16406, I/A 5 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 217, S 8, H L 16406, I/A 5 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 217, S 8, H L 16406, I/A 5 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-25
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 217, S 8, H L 16406, I/A 5 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 217, S 8, H L 16406, I/A 4 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 217, S 8, H L 16406, I/A 4 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-25
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-150-25
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-151-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 214, S 8, H L 16406, I/A 3 (08/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-135-25