CONSTRUCCIONS COYPRO 2008 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Joanot Martorell, 8
Código Postal 46410
Municipio Sueca
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONSTRUCCIONS COYPRO 2008 SL
CIF B98108509
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 02/01/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Mortes Caselles German
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONS COYPRO 2008 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONS COYPRO 2008 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mortes Caselles German | Liquidador Unico | 28/11/2013 | 28/11/2013 |
Mortes Caselles German | Socio Unico | 04/03/2009 | 28/11/2013 |
Mortes Caselles German | Administrador Unico | 04/03/2009 | 28/11/2013 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONS COYPRO 2008 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9011, L 6296, F 155, S 8, H V 133128, I/A 3 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9011, L 6296, F 155, S 8, H V 133128, I/A 3 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9011, L 6296, F 155, S 8, H V 133128, I/A 3 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9011, L 6296, F 155, S 8, H V 133128, I/A 3 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9011, L 6296, F 155, S 8, H V 133128, I/A 3 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-60-46
- La compra-venta, arriendo -salvo el financiero-, construcción, promoción yurbanización de toda clase de inmuebles y edificaciones, bien acogiéndose a los beneficios de viviendas de Protección Oficial o bien en régimen de libre contratación, así como la realización de trabajos de cerrajeria y carpin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9011, L 6296, F 155, S 8, H V 133128, I/A 2 (12/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9011, L 6296, F 153, S 8, H V 133128, I/A 1 (04/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9011, L 6296, F 153, S 8, H V 133128, I/A 1 (04/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-46
Dirección:C/ JOANOT MARTORELL 8 1 3 (SUECA)
Comienzo de operaciones:02/01/09
Capital:3.200,00 Euros
Objeto social:El objeto de la sociedad lo constituye la compraventa, arriendo, construcción y promoción de toda clase de inmuebles y edificaciones, bien acogiéndose a los beneficios de Viviendas de Protección Oficial o bien en régimen de libre contratación, asi como la urbanización de terrenos. Las actividades en
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9011, L 6296, F 153, S 8, H V 133128, I/A 1 (04/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-46