CONSTRUCCIONES ZURRIAGA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Major, 25
Código Postal 08850
Municipio Gavà
Provincia Barcelona
Razón Social CONSTRUCCIONES ZURRIAGA SA
CIF A08548372
Actividad Construcción de edificios residenciales
Página Web www.zurriaga.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Guitart Arnau Jaime
Auditor Amores Tercero Conrado
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES ZURRIAGA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES ZURRIAGA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amores Tercero Conrado | Auditor | 21/01/2009 | 17/02/2015 |
Guitart Arnau Jaime | Administrador Unico | 01/09/2011 | 17/02/2015 |
Guitart Comellas Gemma | Apoderado | 01/09/2011 | 17/02/2015 |
Marcos Parra Montserrat | Auditor Suplente | 21/01/2009 | 17/02/2015 |
Rovira Querol Miguel | Administrador Unico | 20/10/2010 | 01/09/2011 |
Rovira Zurriaga Maria Asuncion | Administrador Suplente | 01/09/2011 | |
Rovira Zurriaga Maria Asuncion | Apoderado | 01/09/2011 | |
Zurriaga Pruñonosa Montserrat | Administrador Suplente | 01/09/2011 | |
Zurriaga Pruñonosa Montserrat | Apoderado | 01/09/2011 | |
Rovira Querl Miguel | Administrador Unico | 20/10/2010 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES ZURRIAGA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11320 , F 30, S 8, H B 79441, I/A 28 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 644/2014, AUTO FIRME DE FECHA 04/12/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11320 , F 30, S 8, H B 79441, I/A 28 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11320 , F 29, S 8, H B 79441, I/A 27 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11320 , F 29, S 8, H B 79441, I/A 26 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11320 , F 29, S 8, H B 79441, I/A 25 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-08
Administrador Suplente
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11320 , F 29, S 8, H B 79441, I/A 25 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11320 , F 29, S 8, H B 79441, I/A 24 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-210-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11320 , F 29, S 8, H B 79441, I/A 24 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-210-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08