CONSTRUCCIONES Y REFORMAS FULAN 2005 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sastres, 26
Código Postal 30170
Municipio Mula
Provincia Murcia
Razón Social CONSTRUCCIONES Y REFORMAS FULAN 2005 SL
CIF B73428278
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 27/02/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario Angel Romero Parraga
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES Y REFORMAS FULAN 2005 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES Y REFORMAS FULAN 2005 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Angel Romero Parraga | Socio Unico | 18/06/2009 | 29/11/2019 |
Angel Romero Parraga | Administrador Unico | 18/06/2009 | 29/11/2019 |
Angel Romero Parraga | Liquidador | 29/11/2019 | 29/11/2019 |
Angel Romero Parraga | Administrador Solidario | 18/06/2009 | |
Fulgencio Lopez Belchi | Administrador Solidario | 18/06/2009 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES Y REFORMAS FULAN 2005 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 101, S 8, H MU 57178, I/A 4 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 101, S 8, H MU 57178, I/A 4 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 101, S 8, H MU 57178, I/A 4 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 101, S 8, H MU 57178, I/A 4 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 101, S 8, H MU 57178, I/A 4 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-30
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-200-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 101, S 8, H MU 57178, I/A 3 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 101, S 8, H MU 57178, I/A 3 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 101, S 8, H MU 57178, I/A 3 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 101, S 8, H MU 57178, I/A 3 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-30