CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES AVENOBLE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Castilla La Mancha, 35
Código Postal 45240
Municipio Alameda de la Sagra
Provincia Toledo
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES AVENOBLE SL
CIF B45570579
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 11/08/2004
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Garcia Juzgado Fernando
Propietario URBANISMO DE LA SAGRA SL
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES AVENOBLE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES AVENOBLE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Juzgado Fernando | Administrador Unico | 07/03/2019 | 25/10/2022 |
URBANISMO DE LA SAGRA SL | Socio Unico | 07/03/2019 | 25/10/2022 |
Garcia Martin Fernando | Administrador Mancomunado | 07/03/2019 | |
Garcia Martin Maria Emilia | Administrador Mancomunado | 07/03/2019 | |
Navarro Lopez Fernando | Administrador Mancomunado | 07/03/2019 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES AVENOBLE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 177, S 8, H TO 21767, I/A 4 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-45
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 177, S 8, H TO 21767, I/A 4 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-45
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 177, S 8, H TO 21767, I/A 3 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-45
- AVDA DE CASTILLA LA MANCHA 35 (ALAMEDA DE LA SAGRA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1270 , F 124, S 8, H TO 21767, I/A 2 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-45
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1270 , F 124, S 8, H TO 21767, I/A 2 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1270 , F 124, S 8, H TO 21767, I/A 2 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-45
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1270 , F 124, S 8, H TO 21767, I/A 2 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-45
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1270 , F 122, S 8, H TO 21767, I/A 1 M (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-45
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1270 , F 122, S 8, H TO 21767, I/A 1 m (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-38-45