CONSTRUCCIONES TRIGUESUR DL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Miguel de Cervantes, 31
Código Postal 21620
Municipio Trigueros
Provincia Huelva
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONSTRUCCIONES TRIGUESUR DL SL
CIF B21472808
Capital Social 3060.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 28/04/2009
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES TRIGUESUR DL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES TRIGUESUR DL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Delgado Lancha Armando | Liquidador Mancomunado | 20/04/2015 | 20/04/2015 |
Delgado Lancha Armando | Administrador Mancomunado | 29/06/2009 | 20/04/2015 |
Delgado Lancha Benito | Liquidador Mancomunado | 20/04/2015 | 20/04/2015 |
Delgado Lancha Benito | Administrador Mancomunado | 29/06/2009 | 20/04/2015 |
Lancha Lino Armandina | Liquidador Mancomunado | 20/04/2015 | 20/04/2015 |
Lancha Lino Armandina | Administrador Mancomunado | 29/06/2009 | 20/04/2015 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES TRIGUESUR DL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 907 , F 174, S 8, H H 18028, I/A 2 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-21
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 907 , F 174, S 8, H H 18028, I/A 2 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-21
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 907 , F 174, S 8, H H 18028, I/A 2 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-21
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 907 , F 174, S 8, H H 18028, I/A 2 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-21
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 907 , F 174, S 8, H H 18028, I/A 2 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-21
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-195-21
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 907 , F 172, S 8, H H 18028,H , I/ 1 (29/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-130-21
Dirección:C/ MIGUEL DE CERVANTES 31 (TRIGUEROS)
Comienzo de operaciones:28/04/09
Capital:3.060,00 Euros
Objeto social:La construcción, promocion y venta de toda clase de edificaciones inmobiliarias, tanto de renta libre como de protección oficial, parcelaciones, urbanizaciones y demás actuaciones preparatorias de terrenos, trabajos de albañileria, reparaciones, conservaciones, mejoras o restauraciones de inmuebles,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 907 , F 172, S 8, H H 18028,H , I/ 1 (29/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-130-21