CONSTRUCCIONES TIRAÑA SL - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social CONSTRUCCIONES TIRAÑA SL
CIF B33389693
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES TIRAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES TIRAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vallina Gonzalez Joaquin | Administrador Solidario | 22/09/2009 | 17/03/2010 |
Vallina Gonzalez Joaquin | Liquidador Solidario | 17/03/2010 | 17/03/2010 |
Vallina Gonzalez Maria Jesus | Administrador Solidario | 22/09/2009 | 17/03/2010 |
Vallina Gonzalez Maria Jesus | Liquidador Solidario | 17/03/2010 | 17/03/2010 |
Vallina Suarez Jesus | Administrador Solidario | 22/09/2009 | 17/03/2010 |
Vallina Suarez Jesus | Liquidador Solidario | 17/03/2010 | 17/03/2010 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES TIRAÑA SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-60-33
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1536 , F 222, S 8, H AS 8137, I/A 7 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1536 , F 222, S 8, H AS 8137, I/A 7 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-33
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1536 , F 222, S 8, H AS 8137, I/A 7 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1536 , F 222, S 8, H AS 8137, I/A 7 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-33
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-226-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1536 , F 222, S 8, H AS 8137, I/A 6 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1536 , F 222, S 8, H AS 8137, I/A 6 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-33