CONSTRUCCIONES SEGMENTO MO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av D'Es Castell,, 34
Código Postal 07720
Municipio Es Castell
Provincia Illes Balears
Razón Social CONSTRUCCIONES SEGMENTO MO SL
CIF B57672578
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 09/07/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES SEGMENTO MO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES SEGMENTO MO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES MENORCA SL | Socio Unico | 08/02/2011 | 05/04/2022 |
Morcillo Alfaro Antonio | Liquidador | 05/04/2022 | 05/04/2022 |
Morcillo Alfaro Antonio | Administrador Unico | 08/02/2011 | 05/04/2022 |
Morcillo Alfaro Antonio | Administrador Mancomunado | 21/07/2010 | 08/02/2011 |
Ripoll Egea Felix | Administrador Mancomunado | 21/07/2010 | 08/02/2011 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES SEGMENTO MO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 189, S 8, H IM 5489, I/A 4 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 189, S 8, H IM 5489, I/A 4 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 189, S 8, H IM 5489, I/A 4 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 189, S 8, H IM 5489, I/A 4 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 189, S 8, H IM 5489, I/A 4 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-147-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 188, S 8, H IM 5489, I/A 3 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 188, S 8, H IM 5489, I/A 3 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 188, S 8, H IM 5489, I/A 3 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 188, S 8, H IM 5489, I/A 2 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-07