CONSTRUCCIONES SANZ 2012 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Pantano, 32
Código Postal 06740
Municipio Orellana la Vieja
Provincia Badajoz
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONSTRUCCIONES SANZ 2012 SL
CIF B06634034
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 17/01/2013
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES SANZ 2012 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES SANZ 2012 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ruiz Ruiz Maria | Consejero | 07/01/2015 | 30/06/2015 |
Sanz Gallardo Antonio | Consejero | 07/01/2015 | 30/06/2015 |
Sanz Ruiz Francisca | Secretario | 07/01/2015 | 30/06/2015 |
Sanz Ruiz Francisca | Consejero | 07/01/2015 | 30/06/2015 |
Sanz Ruiz Gloria | Consejero | 07/01/2015 | 30/06/2015 |
Sanz Ruiz Juana Guadalupe | Liquidador | 30/06/2015 | 30/06/2015 |
Sanz Ruiz Juana Guadalupe | Presidente | 07/01/2015 | 30/06/2015 |
Sanz Ruiz Juana Guadalupe | Consejero Delegado | 07/01/2015 | 30/06/2015 |
Sanz Ruiz Juana Guadalupe | Consejero | 07/01/2015 | 30/06/2015 |
Sanz Ruiz Maria De Los Angeles | Consejero | 07/01/2015 | 30/06/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES SANZ 2012 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570 , F 64, S 8, H BA 24978, I/A 3 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-06
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570 , F 64, S 8, H BA 24978, I/A 3 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-06
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570 , F 64, S 8, H BA 24978, I/A 3 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-06
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570 , F 64, S 8, H BA 24978, I/A 3 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-06
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570 , F 63, S 8, H BA 24978, I/A 2 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-06
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570 , F 63, S 8, H BA 24978, I/A 2 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570 , F 63, S 8, H BA 24978, I/A 2 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570 , F 61, S 8, H BA 24978, I/A 1 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-06
Dirección:AVDA DEL PANTANO 32 (ORELLANA LA VIEJA)
Comienzo de operaciones:17/01/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La compraventa, fabricación y almacenamiento de materiales para la construcción. La promoción y construcción completa de edificaciones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570 , F 61, S 8, H BA 24978, I/A 1 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-06