CONSTRUCCIONES RUA 2000 SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Burgo Nuevo, 8
Código Postal 24001
Municipio León
Provincia León
Razón Social CONSTRUCCIONES RUA 2000 SA
CIF A24350274
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES RUA 2000 SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES RUA 2000 SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Rodriguez Jose Luis | Apoderado | 20/01/2015 | |
Suarez Sanchez Jose Luis | Apoderado | 20/01/2015 | |
Suarez Vicente Carlos | Liquidador Solidario | 20/01/2015 | 20/01/2015 |
Suarez Vicente Fernando | Apoderado | 20/01/2015 | |
Verpont Suzanne Gabrielle | Administrador Solidario | 28/01/2014 | 20/01/2015 |
Verpont Suzanne Gabrielle | Liquidador Solidario | 20/01/2015 | 20/01/2015 |
Vicente Fraile Maria Soledad Julita | Administrador Solidario | 28/01/2014 | 20/01/2015 |
Verpont Protheau Suzanne | Administrador Solidario | 28/01/2014 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES RUA 2000 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 814 , F 205, S 8, H LE 8536, I/A 8 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-24
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 814 , F 205, S 8, H LE 8536, I/A 8 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-24
- Constatación del código C.N.A.E. de la actividad principal del objeto social, que es el 4121
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 814 , F 205, S 8, H LE 8536, I/A 8 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-24
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 814 , F 205, S 8, H LE 8536, I/A 8 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-24
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 814 , F 205, S 8, H LE 8536, I/A 8 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-24
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 814 , F 205, S 8, H LE 8536, I/A 8 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-24
- Se aclara el objeto social en el sentido de que la Sociedad será "mediadora y coordinadora en las actividades que sean profesionales:"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 814 , F 205, S 8, H LE 8536, I/A 7 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-24
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 814 , F 205, S 8, H LE 8536, I/A 7 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-24
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 814 , F 205, S 8, H LE 8536, I/A 6 A (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-24
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2012-6-24