CONSTRUCCIONES PROJUCAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Cerezo, 2
Código Postal 28607
Municipio El Álamo
Provincia Madrid
Razón Social CONSTRUCCIONES PROJUCAR SL
CIF B83345793
Capital Social 93000.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES PROJUCAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES PROJUCAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Prado Juan | Apoderado | 26/04/2012 | 11/07/2017 |
Gomez Torres Juan-carlos | Administrador Unico | 25/04/2012 | 11/07/2017 |
Gomez Torres Juan-carlos | Liquidador | 11/07/2017 | 11/07/2017 |
Gomez Prado Juan | Administrador Solidario | 25/04/2012 | |
Gomez Torres Juan-carlos | Administrador Solidario | 25/04/2012 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES PROJUCAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17815 , F 37, S 8, H M 307269, I/A 8 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17815 , F 37, S 8, H M 307269, I/A 8 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17815 , F 37, S 8, H M 307269, I/A 8 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17815 , F 37, S 8, H M 307269, I/A 8 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-28
Capital Anterior: | 7.200,00 | Euros |
Aumento de capital: | 85.800,00 | Euros |
Capital Actual: | 93.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.191,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17815 , F 36, S 8, H M 307269, I/A 7 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17815 , F 35, S 8, H M 307269, I/A 6 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17815 , F 35, S 8, H M 307269, I/A 5 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17815 , F 35, S 8, H M 307269, I/A 5 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17815 , F 35, S 8, H M 307269, I/A 5 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-28