CONSTRUCCIONES PLANCASA SA - EXTINGUIDA
Municipio Salamanca
Provincia Salamanca
Razón Social CONSTRUCCIONES PLANCASA SA
CIF A37010279
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES PLANCASA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES PLANCASA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arroyo Moreira Gregorio | Consejero | 29/09/2009 | 13/08/2015 |
Garcia Lopez Francisco Javier | Secretario No Consejero | 12/07/2011 | 13/08/2015 |
Grande De Andres Julio | Liquidador | 13/08/2015 | 13/08/2015 |
Grande De Andres Julio | Consejero | 29/09/2009 | 13/08/2015 |
Grande De Andres Julio | Consejero Delegado Solidario | 12/07/2011 | 13/08/2015 |
Grande De Andres Maria Ofelia | Consejero | 29/09/2009 | 13/08/2015 |
Grande Rodriguez Julio | Presidente | 29/09/2009 | 13/08/2015 |
Grande Rodriguez Julio | Consejero | 29/09/2009 | 13/08/2015 |
Grande Rodriguez Julio | Consejero Delegado Solidario | 12/07/2011 | 13/08/2015 |
Grande Andres Maria Isabel | Consejero | 29/09/2009 | 19/11/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES PLANCASA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 245 , F 18, S 8, H SA 1552, I/A 20 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-37
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 245 , F 18, S 8, H SA 1552, I/A 20 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-37
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 245 , F 18, S 8, H SA 1552, I/A 20 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-37
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Liquidador
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 245 , F 18, S 8, H SA 1552, I/A 20 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-37
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 245 , F 18, S 8, H SA 1552, I/A 19 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-231-37
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-234-37
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 245 , F 18, S 8, H SA 1552, I/A 18 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-37
Consejero Delegado Solidario
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 245 , F 18, S 8, H SA 1552, I/A 18 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-37
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 245 , F 18, S 8, H SA 1552, I/A 18 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-37
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-149-37