CONSTRUCCIONES PENELAN SL - EXTINGUIDA
Municipio Teo
Provincia A Coruña
Razón Social CONSTRUCCIONES PENELAN SL
CIF B15827199
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES PENELAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES PENELAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Doce Pereira Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 04/03/2009 | 11/05/2017 |
Forjan Porto Celio | Administrador Solidario | 04/03/2009 | 11/05/2017 |
Forjan Porto Celio | Liquidador Solidario | 11/05/2017 | 11/05/2017 |
Perez Vieites Ramiro | Liquidador Solidario | 11/05/2017 | 11/05/2017 |
Perez Vieites Ramiro | Administrador Solidario | 04/03/2009 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES PENELAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44 , F 145, S 8, H SC 28409, I/A 3 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44 , F 145, S 8, H SC 28409, I/A 3 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44 , F 145, S 8, H SC 28409, I/A 3 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-15
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44 , F 145, S 8, H SC 28409, I/A 3 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44 , F 145, S 8, H SC 28409, I/A 3 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-176-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-203-15
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-189-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44 , F 145, S 8, H SC 28409, I/A 2 (04/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44 , F 145, S 8, H SC 28409, I/A 2 (04/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-15