CONSTRUCCIONES PARA SL - EXTINGUIDA
Provincia Áraba/Alava
Razón Social CONSTRUCCIONES PARA SL
CIF B01034636
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES PARA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES PARA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Martin Maria Dolores | Presidente | 28/12/2010 | 16/02/2012 |
Gomez Martin Maria Dolores | Consejero | 28/12/2010 | 16/02/2012 |
Para Gomez Amaya | Apoderado Mancomunado | 28/12/2010 | 16/02/2012 |
Para Gomez Amaya | Consejero | 28/12/2010 | 16/02/2012 |
Para Gomez Eduardo | Secretario | 28/12/2010 | 16/02/2012 |
Para Gomez Eduardo | Consejero | 28/12/2010 | 16/02/2012 |
Para Gomez Francisco Jose | Liquidador | 16/02/2012 | 16/02/2012 |
Para Gomez Francisco Jose | Apoderado Mancomunado | 28/12/2010 | 16/02/2012 |
Para Gomez Francisco Jose | Consejero | 28/12/2010 | 16/02/2012 |
Para Gomez Jose Manuel | Consejero | 28/12/2010 | 16/02/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES PARA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 761 , F 112, S 8, H VI 5163, I/A 13 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-01
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 761 , F 112, S 8, H VI 5163, I/A 13 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-01
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 761 , F 112, S 8, H VI 5163, I/A 13 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-01
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 761 , F 112, S 8, H VI 5163, I/A 13 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-01
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-23-01
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 761 , F 10, S 8, H VI 5163, I/A 12 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-15-01
Apoderado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 761 , F 10, S 8, H VI 5163, I/A 12 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-15-01
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 761 , F 10, S 8, H VI 5163, I/A 12 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-15-01
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 761 , F 10, S 8, H VI 5163, I/A 12 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-15-01
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-199-01