CONSTRUCCIONES PANETES SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Municipio La Pobla de Vallbona
Provincia Valencia
Razón Social CONSTRUCCIONES PANETES SL
CIF B96685714
Actividad Construcción de edificios residenciales
Página Web www.construccionespanetes.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES PANETES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES PANETES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Montaner Francisco | Liquidador Unico | 11/01/2013 | 17/04/2018 |
Garcia Montaner Francisco | Administrador Unico | 30/04/2012 | 11/01/2013 |
Garcia Romero Francisco | Administrador Unico | 30/04/2012 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES PANETES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5892, L 3198, F 60, S 8, H V 56454, I/A 5 M (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5892, L 3198, F 60, S 8, H V 56454, I/A 5 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5892, L 3198, F 60, S 8, H V 56454, I/A 5 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5892, L 3198, F 59, S 8, H V 56454, I/A 4 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5892, L 3198, F 59, S 8, H V 56454, I/A 4 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5892, L 3198, F 59, S 8, H V 56454, I/A 4 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5892, L 3198, F 59, S 8, H V 56454, I/A 4 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5892, L 3198, F 59, S 8, H V 56454, I/A 3 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5892, L 3198, F 59, S 8, H V 56454, I/A 3 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-170-46