CONSTRUCCIONES OLIVARES PEREZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Joaquim Monmany, 9
Código Postal 08980
Municipio Sant Feliu de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social CONSTRUCCIONES OLIVARES PEREZ SL
CIF B60383213
Actividad Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.o.p.
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES OLIVARES PEREZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES OLIVARES PEREZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUFETE MARTINEZ CASTEJON SLP | Administrador Concursal | 12/07/2013 | 11/10/2017 |
Martinez Castejon Roldan | REP.ADM.CONC | 12/07/2013 | 11/10/2017 |
Olivares Mateos Pedro | Administrador | 04/07/2014 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES OLIVARES PEREZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26156 , F 225, S 8, H B 98771, I/A 6 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 399/2013, AUTO FIRME DE FECHA 19/09/2017, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26156 , F 225, S 8, H B 98771, I/A 6 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26156 , F 225, S 8, H B 98771, I/A 5 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 399/2013, AUTO FIRME DE FECHA 18/09/2013, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION.Y AUTO FIRME DE FECHA 28/11/13,APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26156 , F 225, S 8, H B 98771, I/A 5 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26156 , F 225, S 8, H B 98771, I/A 5 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 399/2013, AUTO FIRME DE FECHA 17/06/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26156 , F 224, S 8, H B 98771, I/A 4 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26156 , F 224, S 8, H B 98771, I/A 4 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08