CONSTRUCCIONES MORALES SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social CONSTRUCCIONES MORALES SA
CIF A08275075
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES MORALES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES MORALES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casanovas Mora Maria Dolores | Administrador Solidario | 23/05/2017 | 19/01/2022 |
Morales Casanovas Juan | Apoderado | 05/01/2010 | 19/01/2022 |
Morales Peinado Juan | Administrador Solidario | 23/05/2017 | 19/01/2022 |
Morales Peinado Juan | Liquidador | 19/01/2022 | 19/01/2022 |
Casanovas Mora Maria Dolores | Administrador Solidario | 21/11/2011 | 23/05/2017 |
Morales Peinado Juan | Administrador Solidario | 21/11/2011 | 23/05/2017 |
Morales Peinado Juan | Administrador Unico | 21/11/2011 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES MORALES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5761 , F 159, S 8, H B 24578, I/A 24 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5761 , F 159, S 8, H B 24578, I/A 24 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5761 , F 159, S 8, H B 24578, I/A 24 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5761 , F 159, S 8, H B 24578, I/A 23 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5761 , F 159, S 8, H B 24578, I/A 23 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5761 , F 158, S 8, H B 24578, I/A 22 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5761 , F 158, S 8, H B 24578, I/A 22 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5761 , F 157, S 8, H B 24578, I/A 21 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-08