CONSTRUCCIONES MOPRESA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Circumval·lació, 5
Código Postal 08210
Municipio Barberà del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social CONSTRUCCIONES MOPRESA SA
CIF A58644832
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Navarro Sanchez Maria Del Pilar
Auditor DF ECONOMISTAS AUDITORS SL
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES MOPRESA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES MOPRESA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DF ECONOMISTAS AUDITORS SL | Auditor | 18/10/2010 | 17/12/2021 |
DF ECONOMISTAS AUDITORS SL | Auditor | 17/05/2010 | 17/12/2021 |
Frade Gobeo Luis Ignacio | REP.ADM.CONC | 18/07/2014 | 17/12/2021 |
FRADE GOBEO SLP | Administrador Concursal | 18/07/2014 | 17/12/2021 |
Navarro Sanchez Maria Del Pilar | Administrador Unico | 28/05/2010 | 17/12/2021 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES MOPRESA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21858 , F 170, S 8, H B 28609, I/A 16 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 634/2013, AUTO FIRME DE FECHA 17/02/2020, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21858 , F 170, S 8, H B 28609, I/A 16 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21858 , F 170, S 8, H B 28609, I/A 16 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 634/2013, AUTO FIRME DE FECHA 30/05/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21858 , F 169, S 8, H B 28609, I/A 15 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21858 , F 169, S 8, H B 28609, I/A 15 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21858 , F 169, S 8, H B 28609, I/A 14 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-114-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-114-08
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-114-08