CONSTRUCCIONES LAUDEA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Lopez de la Plata, 4
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CONSTRUCCIONES LAUDEA SL
CIF B84438811
Capital Social 5354810.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 08/09/2005
Nombres Anteriores
- CONSTRUCCIONES LAUDEA SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ARTAFEL SL
Propietario ARTAFEL SL
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES LAUDEA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES LAUDEA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTAFEL SL | Socio Unico | 25/03/2013 | 10/11/2015 |
ARTAFEL SL | Administrador Unico | 04/12/2012 | 10/11/2015 |
Hernandez Mora Perez Jose | Representante | 04/12/2012 | 10/11/2015 |
Hernandez Mora Perez Jose | Consejero | 21/12/2011 | 04/12/2012 |
Hernandez Mora Zapata Jose | Secretario | 21/12/2011 | 04/12/2012 |
Hernandez Mora Zapata Jose | Consejero | 21/12/2011 | 04/12/2012 |
Hernandez Mora Zapata Miguel | Vicepresidente | 21/12/2011 | 04/12/2012 |
Hernandez Mora Zapata Miguel | Consejero | 21/12/2011 | 04/12/2012 |
Hernandez-mora Zapata Pablo | Presidente | 21/12/2011 | 04/12/2012 |
Hernandez-mora Zapata Pablo | Consejero | 21/12/2011 | 04/12/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES LAUDEA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21806 , F 117, S 8, H M 388489, I/A 10 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21806 , F 117, S 8, H M 388489, I/A 10 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-28
Capital Anterior: | 300.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 5.054.810,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.354.810,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.684,94 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21806 , F 116, S 8, H M 388489, I/A 9 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21806 , F 116, S 8, H M 388489, I/A 8 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-28
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21806 , F 116, S 8, H M 388489, I/A 7 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-28
Empresa: CONSTRUCCIONES LAUDEA SA
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21806 , F 113, S 8, H M 388489, I/A 6 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-238-28
Empresa: CONSTRUCCIONES LAUDEA SA
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21806 , F 113, S 8, H M 388489, I/A 6 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-238-28
Empresa: CONSTRUCCIONES LAUDEA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21806 , F 113, S 8, H M 388489, I/A 6 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-238-28
Empresa: CONSTRUCCIONES LAUDEA SA
- Denominación y forma adoptada: CONSTRUCCIONES LAUDEA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21806 , F 113, S 8, H M 388489, I/A 6 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-238-28
Empresa: CONSTRUCCIONES LAUDEA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21806 , F 113, S 8, H M 388489, I/A 5 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-28