CONSTRUCCIONES LA OTUREÑA SL - EXTINGUIDA
Provincia Granada
Razón Social CONSTRUCCIONES LA OTUREÑA SL
CIF B18565903
Actividad Construcción de edificios residenciales
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES LA OTUREÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES LA OTUREÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Belmonte Dolores | Liquidador | 05/12/2017 | 05/12/2017 |
Gomez Belmonte Dolores | Administrador Unico | 05/12/2017 | |
Sousa Jimenez Angel-antonio | Apoderado | 11/11/2011 | 21/02/2014 |
Muñoz Perez Diego | Apoderado Mancomunado | 20/01/2010 | 11/11/2011 |
Sousa Jimenez Angel-antonio | Apoderado Mancomunado | 20/01/2010 | 11/11/2011 |
Garcia Ruiz Francisco | Apoderado Mancomunado | 20/01/2010 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES LA OTUREÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 199, S 8, H GR 18032, I/A 10 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 199, S 8, H GR 18032, I/A 10 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 199, S 8, H GR 18032, I/A 10 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 199, S 8, H GR 18032, I/A 10 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 199, S 8, H GR 18032, I/A 8 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 939 , F 67, S 8, H GR 18032, I/A 7 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-18
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 939 , F 67, S 8, H GR 18032, I/A 6 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-18
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-174-18
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-196-18
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 939 , F 66, S 8, H GR 18032, I/A 4 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-18