CONSTRUCCIONES JUAN-JOSE MUÑOZ MENCHEN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alabarderos, 4
Código Postal 13230
Municipio Membrilla
Provincia Ciudad Real
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONSTRUCCIONES JUAN-JOSE MUÑOZ MENCHEN SL
CIF B13505490
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Construcción de edificios no residenciales
Fecha de Constitución 02/12/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Muñoz Jimenez Juan Jose
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES JUAN-JOSE MUÑOZ MENCHEN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES JUAN-JOSE MUÑOZ MENCHEN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Muñoz Jimenez Juan Jose | Administrador Unico | 26/02/2010 | 16/01/2023 |
Muñoz Jimenez Juan Jose | Socio Unico | 26/02/2010 | 16/01/2023 |
Muñoz Jimenez Juan Jose | Liquidador Unico | 16/01/2023 | 16/01/2023 |
Muñoz Menchen Juan Jose | Administrador Unico | 24/12/2009 | 26/02/2010 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES JUAN-JOSE MUÑOZ MENCHEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 512 , F 190, S 8, H CR 20191, I/A 3 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-13
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 512 , F 190, S 8, H CR 20191, I/A 3 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-13
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 512 , F 190, S 8, H CR 20191, I/A 3 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-13
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 512 , F 190, S 8, H CR 20191, I/A 3 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 512 , F 190, S 8, H CR 20191, I/A 3 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-13
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-13
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-215-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 512 , F 190, S 8, H CR 20191, I/A 2 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 512 , F 190, S 8, H CR 20191, I/A 2 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-13
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 512 , F 190, S 8, H CR 20191, I/A 2 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-13