CONSTRUCCIONES ISAAC Y CARI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda del Vena, 13
Código Postal 09005
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Razón Social CONSTRUCCIONES ISAAC Y CARI SL
CIF B09281825
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES ISAAC Y CARI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES ISAAC Y CARI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carretero Delgado Caridad | Administrador Mancomunado | 08/03/2016 | 02/12/2022 |
Carretero Delgado Caridad | Liquidador Mancomunado | 02/12/2022 | 02/12/2022 |
Montoya Carretero Isaac | Administrador Mancomunado | 08/03/2016 | 02/12/2022 |
Montoya Carretero Isaac | Liquidador Mancomunado | 02/12/2022 | 02/12/2022 |
Montoya Carretero Maria Estrella | Administrador Mancomunado | 08/03/2016 | 02/12/2022 |
Montoya Carretero Maria Estrella | Liquidador Mancomunado | 02/12/2022 | 02/12/2022 |
Carretero Delgado Caridad | Administrador Solidario | 08/03/2016 | |
Montoya Ortega Isaac | Administrador Solidario | 08/03/2016 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES ISAAC Y CARI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376, L 167, F 154, S 8, H BU 3829, I/A 7 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376, L 167, F 154, S 8, H BU 3829, I/A 7 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-09
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376, L 167, F 154, S 8, H BU 3829, I/A 7 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-09
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376, L 167, F 154, S 8, H BU 3829, I/A 7 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-09
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376, L 167, F 154, S 8, H BU 3829, I/A 7 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-09
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376, L 167, F 153, S 8, H BU 3829, I/A 6 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-09
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376, L 167, F 153, S 8, H BU 3829, I/A 6 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376, L 167, F 153, S 8, H BU 3829, I/A 6 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-09
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-214-09
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-174-09