CONSTRUCCIONES HIERRO LOPEZ DE ARBINA SA - EXTINGUIDA
Provincia Áraba/Alava
Razón Social CONSTRUCCIONES HIERRO LOPEZ DE ARBINA SA
CIF A01037456
Actividad Construcción de edificios residenciales
Página Web www.construccioneshierro.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Martin Suñe Manuel Antonio
Auditor BNFIX KLZ AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES HIERRO LOPEZ DE ARBINA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES HIERRO LOPEZ DE ARBINA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BNFIX KLZ AUDITORES SLP | Auditor | 27/07/2009 | 25/09/2015 |
Hierro Olabarria Hierro Olabarria Francisco Javier | Administrador Concursal | 13/04/2015 | 25/09/2015 |
Martin Suñe Manuel Antonio | Administrador Unico | 20/07/2013 | 25/09/2015 |
Hierro Lopez De Arbina Maria Dolores | Administrador Solidario | 17/05/2011 | 20/07/2013 |
Valluerca Monge Domingo | Administrador Solidario | 17/05/2011 | 20/07/2013 |
Hierro Lopez De Arbina Aitor | Apoderado | 20/05/2011 | |
Hierro Argandoña Eugenio | Presidente | 17/05/2011 | |
Hierro Argandoña Eugenio | Consejero | 17/05/2011 | |
Hierro Lopez De Arbina Aitor | Consejero | 17/05/2011 | |
Hierro Lopez De Arbina Maria Dolores | Secretario | 17/05/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES HIERRO LOPEZ DE ARBINA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1539 , F 1, S 8, H VI 1954, I/A 22 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-01
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1539 , F 1, S 8, H VI 1954, I/A 22 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONSTRUCCIONES HIERRO LOPEZ DE ARBINA SA
Nif:A01037456
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:29/01/2015
Número Procedimiento Concursal:613/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1539
Libro:
0
Folio:
1
Hoja:
8-1954
Inscripción:
22
Fecha Inscripción25/09/2015
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1539 , F 1, S 8, H VI 1954, I/A 22 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONSTRUCCIONES HIERRO LOPEZ DE ARBINA SA
Nif:A01037456
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:29/05/2015
Número Procedimiento Concursal:613/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1539
Libro:
0
Folio:
1
Hoja:
8-1954
Inscripción:
22
Fecha Inscripción25/09/2015
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1539 , F 1, S 8, H VI 1954, I/A 22 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONSTRUCCIONES HIERRO LOPEZ DE ARBINA SA
Nif:A01037456
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:29/01/2015
Número Procedimiento Concursal:613/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1539
Libro:
0
Folio:
1
Hoja:
8-1954
Inscripción:
A
Fecha Inscripción13/04/2015
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1539 , F 1, S 8, H VI 1954, I/A A (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONSTRUCCIONES HIERRO LOPEZ DE ARBINA SA
Nif:A01037456
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Necesario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:29/01/2015
Número Procedimiento Concursal:613/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1539
Libro:
0
Folio:
1
Hoja:
8-1954
Inscripción:
A
Fecha Inscripción13/04/2015
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1539 , F 1, S 8, H VI 1954, I/A A (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-01
- Se modifica el artículo 17º Estatutario.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 526 , F 38, S 8, H VI 1954, I/A 21 (20/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-01
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 526 , F 38, S 8, H VI 1954, I/A 21 (20/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-01
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 526 , F 38, S 8, H VI 1954, I/A 21 (20/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-01
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 526 , F 38, S 8, H VI 1954, I/A 21 (20/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-01