CONSTRUCCIONES GONFRE SLL - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social CONSTRUCCIONES GONFRE SLL
CIF B36859049
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES GONFRE SLL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES GONFRE SLL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Gomez Jose Luis | Administrador Solidario | 21/08/2015 | 18/08/2021 |
Gonzalez Gomez Jose Luis | Liquidador Solidario | 18/08/2021 | 18/08/2021 |
Gonzalez Gomez Roberto | Administrador Solidario | 21/08/2015 | 18/08/2021 |
Gonzalez Gomez Roberto | Liquidador Solidario | 18/08/2021 | 18/08/2021 |
Freiria Fernandez Delfino | Administrador Mancomunado | 21/08/2015 | |
Gonzalez Gomez Jose Luis | Administrador Mancomunado | 21/08/2015 | |
Gonzalez Gomez Roberto | Administrador Mancomunado | 21/08/2015 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES GONFRE SLL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2427, L 2427, F 142, S 8, H PO 25143, I/A 3 (18/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2427, L 2427, F 142, S 8, H PO 25143, I/A 3 (18/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-36
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2427, L 2427, F 142, S 8, H PO 25143, I/A 3 (18/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-36
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2427, L 2427, F 142, S 8, H PO 25143, I/A 3 (18/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-36
- REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2427, L 2427, F 140, S 8, H PO 25143, I/A 2 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-36
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2427, L 2427, F 140, S 8, H PO 25143, I/A 2 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-36
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2427, L 2427, F 140, S 8, H PO 25143, I/A 2 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-36
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2427, L 2427, F 140, S 8, H PO 25143, I/A 2 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-181-36
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-185-36