CONSTRUCCIONES FRANCO VIEITES SL - EXTINGUIDA
Municipio Teo
Provincia A Coruña
Razón Social CONSTRUCCIONES FRANCO VIEITES SL
CIF B15537921
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES FRANCO VIEITES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES FRANCO VIEITES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferreira Bao Maria De Los Angeles | Administrador Solidario | 23/01/2014 | 22/12/2020 |
Franco Vieites Manuel | Administrador Solidario | 23/01/2014 | 22/12/2020 |
Franco Vieites Manuel | Liquidador Unico | 22/12/2020 | 22/12/2020 |
Franco Vieites Manuel | Administrador Unico | 23/01/2014 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES FRANCO VIEITES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 209, S 8, H SC 16206, I/A 3 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 209, S 8, H SC 16206, I/A 3 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 209, S 8, H SC 16206, I/A 3 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-15
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 209, S 8, H SC 16206, I/A 3 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 209, S 8, H SC 16206, I/A 3 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 17º.- Para ser nombrados administradores, no se necesitará la condición de socio. Los administradores ejercerán sus cargos indefinidamente. El cargo de administrador, será retribuido. La retribución consiste en una cantidad dineraria, fija, anual, que, como remuneración por el ejercicio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 209, S 8, H SC 16206, I/A 2 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 209, S 8, H SC 16206, I/A 2 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 209, S 8, H SC 16206, I/A 2 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-161-15