CONSTRUCCIONES FLORIT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Reverend Pare Huguet, 31
Código Postal 07750
Municipio Ferreries
Provincia Illes Balears
Razón Social CONSTRUCCIONES FLORIT SL
CIF B07171440
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES FLORIT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES FLORIT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Florit Ballesteros Francisco | Administrador Solidario | 30/10/2012 | 23/12/2020 |
Florit Ballesteros Francisco | Liquidador | 23/12/2020 | 23/12/2020 |
Moll Moll Antonio | Administrador Solidario | 30/10/2012 | 23/12/2020 |
Florit Marti Francisco | Administrador Unico | 19/11/2009 | 30/10/2012 |
Florit Marti Francisco | Administrador Solidario | 19/11/2009 | |
Moll Florit Antonio | Administrador Solidario | 19/11/2009 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES FLORIT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28 , F 126, S 8, H IM 1454, I/A 6 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28 , F 126, S 8, H IM 1454, I/A 6 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28 , F 126, S 8, H IM 1454, I/A 6 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-07
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28 , F 126, S 8, H IM 1454, I/A 6 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-07
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28 , F 126, S 8, H IM 1454,0 , I/ 5 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28 , F 126, S 8, H IM 1454,0 , I/ 5 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28 , F 126, S 8, H IM 1454,0 , I/ 5 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-165-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-168-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28 , F 126, S 8, H IM 1454,0 , I/ 4 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-07