CONSTRUCCIONES FARBENI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Villalba, General, 7
Código Postal 52006
Municipio Melilla
Provincia Melilla
Razón Social CONSTRUCCIONES FARBENI SL
CIF B52024585
Capital Social 3008.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 07/01/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES FARBENI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES FARBENI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Azzouzi Al Lal Mimoun | Liquidador Solidario | 31/12/2014 | 31/12/2014 |
Azzouzi Al Lal Mimoun | Administrador Solidario | 18/01/2011 | 31/12/2014 |
Boutenache El Hamouti Mohamed | Liquidador Solidario | 31/12/2014 | 31/12/2014 |
Boutenache El Hamouti Mohamed | Administrador Solidario | 18/01/2011 | 31/12/2014 |
Maanan Benaisa Bouji Hamed | Liquidador Solidario | 31/12/2014 | 31/12/2014 |
Maanan Benaisa Bouji Hamed | Administrador Solidario | 18/01/2011 | 31/12/2014 |
Maanan Benaisa Mimun | Liquidador Solidario | 31/12/2014 | 31/12/2014 |
Maanan Benaisa Mimun | Administrador Solidario | 18/01/2011 | 31/12/2014 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES FARBENI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 95 , F 149, S 8, H ML 1773, I/A 2 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-14-52
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 95 , F 149, S 8, H ML 1773, I/A 2 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-14-52
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 95 , F 149, S 8, H ML 1773, I/A 2 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-14-52
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 95 , F 149, S 8, H ML 1773, I/A 2 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-14-52
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 95 , F 147, S 8, H ML 1773, I/A 1 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-52
Dirección:C/ GENERAL VILLALBA 7 (MELILLA)
Comienzo de operaciones:07/01/11
Capital:3.008,00 Euros
Objeto social:La construcción de todo tipo de edificios, tanto de carácter público como privado; estudios, proyectos y asesoramiento tanto relacionados con la construcción como actividades que serán consecuencia de ella. Su objeto social se desarrollará exclusivamente en las ciudades de Ceuta y Melilla, operando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 95 , F 147, S 8, H ML 1773, I/A 1 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-52