CONSTRUCCIONES ELIAS BLANES E HIJOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Trafalgar, 4
Código Postal 03690
Municipio San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONSTRUCCIONES ELIAS BLANES E HIJOS SL
CIF B54615703
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 14/02/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Blanes Gomis Elias
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES ELIAS BLANES E HIJOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES ELIAS BLANES E HIJOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanes Gomis Elias | Socio Unico | 17/06/2013 | 30/08/2021 |
Blanes Lario Israel | Administrador Unico | 19/08/2016 | 30/08/2021 |
Blanes Lario Israel | Liquidador | 30/08/2021 | 30/08/2021 |
Blanes Gomis Elias | Administrador Unico | 17/02/2012 | 19/08/2016 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES ELIAS BLANES E HIJOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3584 , F 223, S 8, H A 128878, I/A 4 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3584 , F 223, S 8, H A 128878, I/A 4 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3584 , F 223, S 8, H A 128878, I/A 4 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3584 , F 223, S 8, H A 128878, I/A 4 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3584 , F 223, S 8, H A 128878, I/A 3 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3584 , F 223, S 8, H A 128878, I/A 3 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3584 , F 223, S 8, H A 128878, I/A 2 (17/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-117-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3584 , F 222, S 8, H A 128878, I/A 1 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-03
Dirección:C/ TRAFALGAR 4 (SAN VICENTE DEL RASPEIG)
Comienzo de operaciones:14/02/12
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:la construcción completa, reparación y conservación de edificaciones, y obras civiles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3584 , F 222, S 8, H A 128878, I/A 1 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-03