CONSTRUCCIONES EDUMIL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Abad, 3
Código Postal 34800
Municipio Aguilar de Campoo
Provincia Palencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONSTRUCCIONES EDUMIL SL
CIF B34168617
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garcia Gutierrez Eduardo
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES EDUMIL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES EDUMIL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Gutierrez Eduardo | Socio Unico | 05/06/2018 | 15/11/2023 |
Garcia Gutierrez Eduardo | Administrador Unico | 05/06/2018 | 15/11/2023 |
Garcia Gutierrez Eduardo | Liquidador | 15/11/2023 | 15/11/2023 |
Gandarillas Aja Luis Miguel | Administrador Solidario | 05/06/2018 | |
Garcia Gutierrez Eduardo | Administrador Solidario | 05/06/2018 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES EDUMIL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246 , F 84, S 8, H P 2650, I/A 7 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-34
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246 , F 84, S 8, H P 2650, I/A 7 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-34
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246 , F 84, S 8, H P 2650, I/A 7 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-34
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246 , F 84, S 8, H P 2650, I/A 7 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-34
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246 , F 84, S 8, H P 2650, I/A 6 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-34
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246 , F 84, S 8, H P 2650, I/A 6 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-34
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246 , F 84, S 8, H P 2650, I/A 6 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-34
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246 , F 84, S 8, H P 2650, I/A 6 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-34
- C/ ABAD 3 (AGUILAR DE CAMPOO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246 , F 83, S 8, H P 2650, I/A 5 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-34
- Otras modificaciones estatutarias: 25. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246 , F 83, S 8, H P 2650, I/A 4 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-34