CONSTRUCCIONES DIAZ PEREZ DE CULLAR VEGA SL - EXTINGUIDA
Provincia Granada
Razón Social CONSTRUCCIONES DIAZ PEREZ DE CULLAR VEGA SL
CIF B18367722
Actividad Promoción inmobiliaria
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES DIAZ PEREZ DE CULLAR VEGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES DIAZ PEREZ DE CULLAR VEGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Perez Victor Manuel | Apoderado | 14/04/2009 | 14/12/2020 |
Perez Morales Maria | Liquidador | 04/08/2020 | 14/12/2020 |
Perez Morales Maria | Administrador Unico | 04/08/2020 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES DIAZ PEREZ DE CULLAR VEGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1353 , F 50, S 8, H GR 7443, I/A 9 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1353 , F 50, S 8, H GR 7443, I/A 9 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1353 , F 50, S 8, H GR 7443, I/A 8 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1353 , F 50, S 8, H GR 7443, I/A 8 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1353 , F 50, S 8, H GR 7443, I/A 8 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-18
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-216-18
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-196-18
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-221-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 631 , F 225, S 8, H GR 7443, I/A 7 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-76-18