CONSTRUCCIONES DEL ROCIO SL - EXTINGUIDA
Municipio Almonte
Provincia Huelva
Razón Social CONSTRUCCIONES DEL ROCIO SL
CIF B21007547
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES DEL ROCIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES DEL ROCIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Pablos Bugarin Adolfo | Administrador Unico | 23/10/2012 | 22/02/2017 |
Lopez Mate Santiago | Apoderado | 27/01/2011 | 11/02/2016 |
De Pablos Cruz Adolfo | Administrador Unico | 23/10/2012 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES DEL ROCIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 726 , F 118, S 8, H H 12635, I/A 7 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-21
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 726 , F 118, S 8, H H 12635, I/A 7 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 726 , F 118, S 8, H H 12635, I/A 7 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-21
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 726 , F 118, S 8, H H 12635, I/A 6 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 726 , F 117, S 8, H H 12635,H , I/ 5 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 726 , F 117, S 8, H H 12635,H , I/ 5 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-21
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 726 , F 117, S 8, H H 12635,H , I/ 4 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-21
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-150-21
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-150-21