CONSTRUCCIONES COTRUSAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Trva Las Viñas, 4
Código Postal 16600
Municipio San Clemente
Provincia Cuenca
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONSTRUCCIONES COTRUSAN SL
CIF B16308959
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 11/07/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Mesas Medina Eugenio
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES COTRUSAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES COTRUSAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mesas Medina Eugenio | Socio Unico | 04/12/2017 | 01/03/2021 |
Mesas Medina Eugenio | Administrador Unico | 04/12/2017 | 01/03/2021 |
Mesas Medina Eugenio | Liquidador | 01/03/2021 | 01/03/2021 |
Cabrera Cazal Cecilia | Socio Unico | 29/10/2015 | 04/12/2017 |
Cabrera Cazal Cecilia | Administrador Unico | 29/10/2015 | 04/12/2017 |
Mesas Medina Eugenio | Socio Unico | 23/12/2013 | 29/10/2015 |
Mesas Medina Eugenio | Administrador Unico | 23/12/2013 | 29/10/2015 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES COTRUSAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 695 , F 193, S 8, H CU 9616, I/A 5 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-16
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 695 , F 193, S 8, H CU 9616, I/A 5 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-16
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 695 , F 193, S 8, H CU 9616, I/A 5 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-16
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 695 , F 193, S 8, H CU 9616, I/A 5 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-16
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 695 , F 193, S 8, H CU 9616, I/A 4 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-16
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 695 , F 193, S 8, H CU 9616, I/A 4 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-16
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 695 , F 193, S 8, H CU 9616, I/A 4 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-16
- LA COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE VEHICULOS, DE MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 651 , F 91, S 8, H CU 9616, I/A 3 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-16
- EL COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR DE TODA CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 651 , F 89, S 8, H CU 9616, I/A 2 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-16
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 651 , F 89, S 8, H CU 9616, I/A 2 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-16