CONSTRUCCIONES CARRUS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Comunitat Valenciana, 53
Código Postal 03201
Municipio Elche/Elx
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social CONSTRUCCIONES CARRUS SL
CIF B03296670
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES CARRUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES CARRUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campos Garcia Salvador | Liquidador | 16/04/2012 | 11/01/2013 |
Agullo Parreño Francisco | Administrador Mancomunado | 03/02/2011 | 16/04/2012 |
Tormo Cordoba Rafael | Administrador Mancomunado | 03/02/2011 | 16/04/2012 |
Tormo Torres Rafael | Administrador Unico | 03/02/2011 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES CARRUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1387 , F 70, S 8, H A 10707, I/A 6 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1387 , F 70, S 8, H A 10707, I/A 6 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1387 , F 69, S 8, H A 10707, I/A 5 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1387 , F 69, S 8, H A 10707, I/A 5 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1387 , F 69, S 8, H A 10707, I/A 5 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-03
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 12º. Administración y representación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1387 , F 69, S 8, H A 10707, I/A 4 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1387 , F 69, S 8, H A 10707, I/A 4 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1387 , F 69, S 8, H A 10707, I/A 4 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-194-03