CONSTRUCCIONES ATLANTA NORTE SL - EXTINGUIDA
Provincia Áraba/Alava
Razón Social CONSTRUCCIONES ATLANTA NORTE SL
CIF B01227784
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Conde Arias Jose Angel
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES ATLANTA NORTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES ATLANTA NORTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Conde Arias Jose Angel | Administrador Unico | 21/08/2012 | 13/01/2020 |
Arias Sojo Maria Petra | Administrador Unico | 31/03/2012 | 21/08/2012 |
Conde Perez Sergio | Administrador Unico | 31/03/2012 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES ATLANTA NORTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 739 , F 109, S 8, H VI 4901, I/A 9 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONSTRUCCIONES ATLANTA NORTE SL
Nif:B01227784
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 7 DE VITORIA-GASTEIZ
Juez / Ponente:MARIA TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:06/11/2019
Número Procedimiento Concursal:367/2019
Datos Registrales:
Tomo:
739
Libro:
0
Folio:
109
Hoja:
8-4901
Inscripción:
9
Fecha Inscripción13/01/2020
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 739 , F 109, S 8, H VI 4901, I/A 9 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONSTRUCCIONES ATLANTA NORTE SL
Nif:B01227784
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 7 DE VITORIA-GASTEIZ
Juez / Ponente:MARIA TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:06/11/2019
Número Procedimiento Concursal:367/2019
Datos Registrales:
Tomo:
739
Libro:
0
Folio:
109
Hoja:
8-4901
Inscripción:
9
Fecha Inscripción13/01/2020
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 739 , F 109, S 8, H VI 4901, I/A 9 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-01
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 739 , F 109, S 8, H VI 4901, I/A 8 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-01
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 739 , F 108, S 8, H VI 4901, I/A 7 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-01
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 739 , F 108, S 8, H VI 4901, I/A 7 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-01
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 739 , F 108, S 8, H VI 4901, I/A 6 (31/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-01
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 739 , F 108, S 8, H VI 4901, I/A 6 (31/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-01
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-01
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-131-01