CONSTRUCCIONES ALDAVE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sierras Alavesas, 20
Código Postal 01002
Municipio Vitoria-Gasteiz
Provincia Áraba/Alava
Razón Social CONSTRUCCIONES ALDAVE SL
CIF B01539386
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 08/09/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Alava Corres Cristina
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES ALDAVE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES ALDAVE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alava Corres Cristina | Socio Unico | 20/01/2016 | 13/02/2018 |
Alava Corres Cristina | Administrador Unico | 20/01/2016 | 13/02/2018 |
Alava Corres Cristina | Liquidador | 13/02/2018 | 13/02/2018 |
Alava Corres Cristina | Administrador Mancomunado | 11/09/2015 | 20/01/2016 |
Rodriguez Barroso Roberto | Administrador Mancomunado | 11/09/2015 | 20/01/2016 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES ALDAVE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 87, S 8, H VI 17705, I/A 3 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-01
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 87, S 8, H VI 17705, I/A 3 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-01
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 87, S 8, H VI 17705, I/A 3 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-01
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 87, S 8, H VI 17705, I/A 3 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-01
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 86, S 8, H VI 17705, I/A 2 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-01
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 86, S 8, H VI 17705, I/A 2 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-01
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 86, S 8, H VI 17705, I/A 2 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-01
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 86, S 8, H VI 17705, I/A 2 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-01
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 85, S 8, H VI 17705, I/A 1 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-01
Dirección:C/ ALDAVE, N.º 20, BAJO.- (VITORIA-GASTEIZ)
Comienzo de operaciones:08/09/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Construcción, instalaciones y mantenimiento
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 85, S 8, H VI 17705, I/A 1 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-01