CONSTRUCCION E INTEGRACION EN ESPACIOS SOSTENIBLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santiago Rusiñol, 13
Código Postal 28300
Municipio Aranjuez
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONSTRUCCION E INTEGRACION EN ESPACIOS SOSTENIBLES SL
CIF B86149259
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Construcción de edificios no residenciales
Fecha de Constitución 25/02/2011
Nombres Anteriores
- GASTROBONIA SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONSTRUCCION E INTEGRACION EN ESPACIOS SOSTENIBLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCION E INTEGRACION EN ESPACIOS SOSTENIBLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Montes Romero Jose Luis | Liquidador | 19/07/2022 | 19/07/2022 |
Valdepeñas Isidro Rosa | Administrador Unico | 23/01/2020 | 19/07/2022 |
Montes Romero Jose Luis | Administrador Unico | 08/07/2014 | 23/01/2020 |
Valdepeñas Isidro Rosa | Administrador Unico | 18/10/2013 | 08/07/2014 |
Menendez Alvarez Alicia | Administrador Solidario | 31/01/2013 | 18/10/2013 |
Valdepeñas Isidro Rosa | Administrador Solidario | 31/01/2013 | 18/10/2013 |
De La Calle Rodriguez Rodrigo Alfonso | Administrador Mancomunado | 11/03/2011 | 31/01/2013 |
Lopez Bedmar Juan Jose | Administrador Mancomunado | 11/03/2011 | 31/01/2013 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCION E INTEGRACION EN ESPACIOS SOSTENIBLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43778 , F 223, S 8, H M 515173, I/A 7 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43778 , F 223, S 8, H M 515173, I/A 7 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43778 , F 223, S 8, H M 515173, I/A 7 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43778 , F 223, S 8, H M 515173, I/A 7 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28610 , F 71, S 8, H M 515173, I/A 6 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28610 , F 71, S 8, H M 515173, I/A 6 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28610 , F 71, S 8, H M 515173, I/A 5 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28610 , F 71, S 8, H M 515173, I/A 5 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-28
- C/ SANTIAGO RUSIÑOL 13 4º D (ARANJUEZ)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28610 , F 70, S 8, H M 515173, I/A 4 (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28610 , F 70, S 8, H M 515173, I/A 4 (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-28