CONSTRABA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Colon, 39
Código Postal 12001
Municipio Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Provincia Castellón/Castello
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONSTRABA SL
CIF B12602405
Actividad Construcción de edificios residenciales
VINCULACIONES DE CONSTRABA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRABA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIVICONS CONSTRUCCIONES PUBLICAS SL | Liquidador | 14/08/2024 | 14/08/2024 |
CIVICONS CONSTRUCCIONES PUBLICAS SL | Administrador Unico | 14/08/2024 | |
Pallares Ramos Juan Vicente | Apoderado Solidario | 27/09/2016 | 14/08/2024 |
Albesa Alcon Rafael | Apoderado Solidario | 27/09/2016 | 25/03/2022 |
Agost Ballester Jose Vicente | Apoderado | 25/02/2015 |
ACTOS BORME DE CONSTRABA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 20049, I/A 10 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 20049, I/A 10 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 20049, I/A 10 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 20049, I/A 10 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-12
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146, L 710, F 187, S 8, H CS 20049, I/A 9 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-12
- C/ COLON 39 (CASTELLON DE LA PLANA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146, L 710, F 186, S 8, H CS 20049, I/A 8 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-12
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Modificado el artículo 4º de los Estatutos Sociales por cambio de domicilio social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146, L 710, F 186, S 8, H CS 20049, I/A 8 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-12
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146, L 710, F 185, S 8, H CS 20049, I/A 7 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146, L 710, F 185, S 8, H CS 20049, I/A 5 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-12
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-198-12