CONSTITUCION 42 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ramon y Cajal, 42
Código Postal 50410
Municipio Cuarte de Huerva
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONSTITUCION 42 SL
CIF B99270985
Capital Social 99006.0 Euros
Actividad Otros servicios de comidas
Fecha de Constitución 02/02/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONSTITUCION 42 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTITUCION 42 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bunica Andrei | Apoderado | 06/11/2018 | 28/02/2024 |
Ruiz Bellon Pedro Vicente | Liquidador | 28/02/2024 | 28/02/2024 |
Ruiz Bellon Pedro Vicente | Apoderado | 06/11/2018 | 28/02/2024 |
Ruiz Bellon Pedro Vicente | Administrador Unico | 18/03/2021 | 28/02/2024 |
Bunica Andrei | Administrador Solidario | 19/12/2018 | 18/03/2021 |
Ruiz Bellon Pedro Vicente | Administrador Solidario | 19/12/2018 | 18/03/2021 |
Garcia Rodrigo Jose Luis Gregorio | Administrador Unico | 29/07/2014 | 19/12/2018 |
Garcia Rodrigo Jose Luis Gregorio | Socio Unico | 29/07/2014 | 25/01/2018 |
D'andrea Stefano | Administrador Unico | 25/01/2012 | 29/07/2014 |
Garcia Rodrigo Jose Luis Gregorio | Administrador Unico | 15/02/2010 | 25/01/2012 |
ACTOS BORME DE CONSTITUCION 42 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3758 , F 77, S 8, H Z 49689, I/A 10 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3758 , F 77, S 8, H Z 49689, I/A 10 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3758 , F 77, S 8, H Z 49689, I/A 10 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3758 , F 77, S 8, H Z 49689, I/A 10 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3758 , F 77, S 8, H Z 49689, I/A 10 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3758 , F 77, S 8, H Z 49689, I/A 9 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3758 , F 77, S 8, H Z 49689, I/A 9 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3758 , F 77, S 8, H Z 49689, I/A 9 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-50
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3758 , F 77, S 8, H Z 49689, I/A 8 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3758 , F 77, S 8, H Z 49689, I/A 8 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-50