CONSTANTIN EXPERTOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONSTANTIN EXPERTOS SA
CIF A58707514
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único DELOITTE ADVISORY SL
Propietario DELOITTE BPS SL
VINCULACIONES DE CONSTANTIN EXPERTOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTANTIN EXPERTOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE ADVISORY SL | Administrador Unico | 16/08/2012 | 03/02/2014 |
DELOITTE BPS SL | Socio Unico | 12/02/2009 | 03/02/2014 |
Gallego Fernandez Tostado Vicenta | Apoderado | 20/02/2009 | 03/02/2014 |
Garcia Miguelañez Maria Soledad | Apoderado | 20/02/2009 | 03/02/2014 |
Seisdedos Fernandez Del Pino Emilio | Representante | 16/08/2012 | 03/02/2014 |
Seisdedos Fernandez Del Pino Emilio | Apoderado | 20/02/2009 | 03/02/2014 |
DELOITTE AUDITORES SL | Administrador Unico | 07/07/2009 | 16/08/2012 |
Seisdedos Fernandez Del Pino Emilio | Representante | 07/07/2009 | 16/08/2012 |
Diaz Cepero Jose Luis | Administrador Unico | 12/02/2009 | 07/07/2009 |
Ameye Francois Xavier | Administrador Solidario | 12/02/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONSTANTIN EXPERTOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16315 , F 29, S 8, H M 277087, I/A 15 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16315 , F 29, S 8, H M 277087, I/A 15 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16315 , F 29, S 8, H M 277087, I/A 14 (16/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16315 , F 29, S 8, H M 277087, I/A 14 (16/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-57-28
- REVOCADO EL PODER OTORGADO A FAVOR DE DON FRANCOIS ALAIN LUCIEN BLIN ORIGEN DE LA INSCRIPCION 11& EN EL REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA Y CONTENIDA EN LA 1& DE TRASLADO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16315 , F 28, S 8, H M 277087, I/A 13 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-34-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-217-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16315 , F 28, S 8, H M 277087, I/A 12 (07/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16315 , F 28, S 8, H M 277087, I/A 12 (07/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-28