CONSORCIO PARA LA GESTION Y EXPLOTACION DEL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE LA COSTA DEL SOL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Blas Infante, 1
Código Postal 29620
Municipio Torremolinos
Provincia Málaga
Razón Social CONSORCIO PARA LA GESTION Y EXPLOTACION DEL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE LA COSTA DEL SOL SA
CIF A92025667
Actividad Organización de convenciones y ferias de muestras
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CONSORCIO PARA LA GESTION Y EXPLOTACION DEL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE LA COSTA DEL SOL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSORCIO PARA LA GESTION Y EXPLOTACION DEL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE LA COSTA DEL SOL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUDITA CYE AUDITORES SA | Liquidador | 10/07/2017 | 10/11/2017 |
Del Cid Santaella Jose Ramon | Consejero | 30/07/2015 | 10/07/2017 |
Garcia Bernal Maria Del Carmen | Consejero Delegado | 01/09/2015 | 10/07/2017 |
Garcia Bernal Maria Del Carmen | Presidente | 30/07/2015 | 10/07/2017 |
Garcia Bernal Maria Del Carmen | Consejero | 30/07/2015 | 10/07/2017 |
Herrero Ayuso Rafael | Consejero | 30/07/2015 | 10/07/2017 |
Jimenez Velasco Maria Jose | Consejero | 30/07/2015 | 10/07/2017 |
Merino Bayona Luis | Secretario | 10/07/2017 | |
Molina Sibaja Cristobal | Consejero | 30/07/2015 | 10/07/2017 |
Ortiz Garcia Jose | Consejero | 30/07/2015 | 10/07/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONSORCIO PARA LA GESTION Y EXPLOTACION DEL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE LA COSTA DEL SOL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2277, L 1190, F 54, S 8, H MA 35022, I/A 11 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2277, L 1190, F 54, S 8, H MA 35022, I/A 10 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2277, L 1190, F 54, S 8, H MA 35022, I/A 10 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-29
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2277, L 1190, F 54, S 8, H MA 35022, I/A 10 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-29
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2277, L 1190, F 53, S 8, H MA 35022, I/A 9 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-29
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2277, L 1190, F 53, S 8, H MA 35022, I/A 9 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-29
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2277, L 1190, F 53, S 8, H MA 35022, I/A 8 (01/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-29
- Otras modificaciones estatutarias: 19. Administración y Representacion.- El Consejo de Administración estará integrado por once miembros.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2277, L 1190, F 52, S 8, H MA 35022, I/A 7 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-29
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2277, L 1190, F 52, S 8, H MA 35022, I/A 7 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-29
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2277, L 1190, F 52, S 8, H MA 35022, I/A 7 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-29