CONSORCIO INVERSOR CE 1 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Padilla, 17
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CONSORCIO INVERSOR CE 1 SL
CIF B85241941
Capital Social 30345.8 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 28/09/2007
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente GESTICASTI SL
VINCULACIONES DE CONSORCIO INVERSOR CE 1 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSORCIO INVERSOR CE 1 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Duran Gimena Estela | Vicesecretario No Consejero | 28/10/2010 | 04/05/2016 |
EL CALERO INVERSIONES SL | Consejero | 28/10/2010 | 04/05/2016 |
GESTICASTI SL | Presidente | 05/08/2013 | 04/05/2016 |
GESTICASTI SL | Consejero Delegado Mancomunado | 05/08/2013 | 04/05/2016 |
GESTICASTI SL | Consejero | 28/10/2010 | 04/05/2016 |
Gonzalez Monje Jairo | Apoderado | 13/03/2014 | 04/05/2016 |
Loureda Mantiñan Jose Manuel | Representante | 28/10/2010 | 04/05/2016 |
MANOIN 64 SLU | Consejero Delegado Mancomunado | 04/03/2011 | 04/05/2016 |
Mier Mendez Fernando | Secretario No Consejero | 28/10/2010 | 04/05/2016 |
NEW WINDS GROUP SL | Consejero | 04/03/2011 | 04/05/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONSORCIO INVERSOR CE 1 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28192 , F 47, S 8, H M 454008, I/A 16 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-28
- Nota marginal de cierre provisional de la hoja registral, por plazo de seis meses, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 231 del Reglamento del Registro Mercantil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28192 , F 46, S 8, H M 454008, I/A 15-M (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28192 , F 46, S 8, H M 454008, I/A 15 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-57-28
- SE RATIFICA LA DESIGNACION COMO CONSEJERO DELEGADO DE -MANOIN 64, S.L.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28192 , F 45, S 8, H M 454008, I/A 14 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28192 , F 45, S 8, H M 454008, I/A 14 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28192 , F 45, S 8, H M 454008, I/A 14 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-28
Capital Anterior: | 23.411,50 | Euros |
Aumento de capital: | 6.934,30 | Euros |
Capital Actual: | 30.345,80 | Euros |
Porcentaje: | 29,62 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28192 , F 44, S 8, H M 454008, I/A 13 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-75-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28192 , F 43, S 8, H M 454008, I/A 12 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-52-28
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28192 , F 43, S 8, H M 454008, I/A 12 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-52-28