CONSORCIO INVERSIONISTA INMOBILIARIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Argensola, 22
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CONSORCIO INVERSIONISTA INMOBILIARIO SL
CIF B84220201
Capital Social 135000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 14/01/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONSORCIO INVERSIONISTA INMOBILIARIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSORCIO INVERSIONISTA INMOBILIARIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cohen Agai Isaac | Administrador Unico | 03/12/2012 | 07/02/2023 |
Cohen Agai Isaac | Liquidador | 07/02/2023 | 07/02/2023 |
Cohen Pellico Miriam | Apoderado Solidario | 30/11/2016 | 07/02/2023 |
Cohen Pellico Ricardo | Apoderado Solidario | 30/11/2016 | 07/02/2023 |
Cohen Pellico Ruben | Apoderado Solidario | 30/11/2016 | 07/02/2023 |
Pellico Tusell Raquel | Apoderado Solidario | 30/11/2016 | 07/02/2023 |
Cohen Agai Isaac | Administrador Mancomunado | 03/12/2012 | |
Taurel Beracasa Leon Jaime | Administrador Mancomunado | 03/12/2012 |
ACTOS BORME DE CONSORCIO INVERSIONISTA INMOBILIARIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20928 , F 170, S 8, H M 371102, I/A 11 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20928 , F 170, S 8, H M 371102, I/A 11 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20928 , F 170, S 8, H M 371102, I/A 11 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20928 , F 170, S 8, H M 371102, I/A 11 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-28
Capital Anterior: | 300.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 165.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 135.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 55,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20928 , F 169, S 8, H M 371102, I/A 10 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 13 de los Estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20928 , F 169, S 8, H M 371102, I/A 9 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-189-28
Capital Anterior: | 15.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 285.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 300.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.900,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20928 , F 168, S 8, H M 371102, I/A 8 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20928 , F 168, S 8, H M 371102, I/A 7 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20928 , F 167, S 8, H M 371102, I/A 6 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20928 , F 167, S 8, H M 371102, I/A 6 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-28