CONSMED 95 SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social Carre Barcelona, 72
Código Postal 17258
Municipio Torroella de Montgrí
Provincia Girona
Razón Social CONSMED 95 SL
CIF B17458159
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONSMED 95 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSMED 95 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lluis Bielsa Serra | Administrador Judicial | 26/02/2015 | 08/07/2016 |
Narcis Falgueras Puignau | Administrador Unico | 10/03/2014 | 26/02/2015 |
Miquel Falgueras Puignau | Administrador Solidario | 20/06/2012 | 10/03/2014 |
Narcis Falgueras Puignau | Administrador Solidario | 20/06/2012 | 10/03/2014 |
Dolors Puignau Coll | Administrador Unico | 20/06/2012 |
ACTOS BORME DE CONSMED 95 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 99, S 8, H GI 16254, I/A NM3 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2020-19-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 99, S 8, H GI 16254, I/A NM1 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-17
Administrador Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 99, S 8, H GI 16254, I/A 7 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-17
Administrador Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 98, S 8, H GI 16254, I/A 6 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 98, S 8, H GI 16254, I/A 6 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-17
- En el procedimiento de Ejecución nº 369/2014, seguido en el Juzgado Social nº 3 de Girona, en fecha 25 de febrero de 2014, se ha decretado la =Insolvencia provisional= de la Sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 98, S 8, H GI 16254, I/A NM1 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 98, S 8, H GI 16254, I/A 5 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 98, S 8, H GI 16254, I/A 5 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 98, S 8, H GI 16254, I/A 5 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 98, S 8, H GI 16254, I/A 4 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-17