CONSILIUM DIRECCION INTEGRADA DE CONSTRUCCION SLL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Manuel Siurot, 8
Código Postal 41013
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONSILIUM DIRECCION INTEGRADA DE CONSTRUCCION SLL
CIF B91813667
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 29/04/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONSILIUM DIRECCION INTEGRADA DE CONSTRUCCION SLL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSILIUM DIRECCION INTEGRADA DE CONSTRUCCION SLL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Millan Vela Pablo | Administrador Unico | 19/08/2013 | 18/05/2020 |
Gomez Millan Vela Pablo | Liquidador Unico | 18/05/2020 | 18/05/2020 |
Delgado Dominguez Juan Jose | Consejero Delegado Solidario | 12/08/2009 | 19/08/2013 |
Delgado Dominguez Juan Jose | Consejero | 12/08/2009 | 19/08/2013 |
Diaz De La Cruz Luis | Consejero | 19/08/2013 | |
Gomez Millan Vela Pablo | Consejero Delegado Solidario | 12/08/2009 | 19/08/2013 |
Gomez Millan Vela Pablo | Presidente | 12/08/2009 | 19/08/2013 |
Gomez Millan Vela Pablo | Consejero | 12/08/2009 | 19/08/2013 |
Lozano Añino Maria | Secretario | 12/08/2009 | 19/08/2013 |
Lozano Añino Maria | Consejero | 12/08/2009 | 19/08/2013 |
ACTOS BORME DE CONSILIUM DIRECCION INTEGRADA DE CONSTRUCCION SLL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 74, S 8, H SE 83594, I/A 3 (18/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-99-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 74, S 8, H SE 83594, I/A 3 (18/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-99-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 74, S 8, H SE 83594, I/A 3 (18/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-99-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 74, S 8, H SE 83594, I/A 3 (18/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-99-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 74, S 8, H SE 83594, I/A 3 (18/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-99-41
- AVDA MANUEL SIUROT NUMERO 8, 1º IZQUIERDA (SEVILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 73, S 8, H SE 83594, I/A 2 (19/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-163-41
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-.Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 73, S 8, H SE 83594, I/A 2 (19/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-163-41
Capital Anterior: | 110.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 10.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 90,91 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 73, S 8, H SE 83594, I/A 2 (19/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-163-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 73, S 8, H SE 83594, I/A 2 (19/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-163-41
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5122 , F 73, S 8, H SE 83594, I/A 2 (19/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-163-41