CONSIGNACIONES Y ESTIBAS BERGE MALAGA SL - EXTINGUIDA
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social CONSIGNACIONES Y ESTIBAS BERGE MALAGA SL
CIF B29529997
Actividad Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
Órgano Administración Administrador único
Propietario BERGE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS LOGISTICOS SL
VINCULACIONES DE CONSIGNACIONES Y ESTIBAS BERGE MALAGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSIGNACIONES Y ESTIBAS BERGE MALAGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguirre Aguirrezabal Juan | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/06/2011 | 19/02/2013 |
Aguirre Oloriz Ignacio | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/06/2011 | 19/02/2013 |
Bello Alvarez Alicia | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/06/2011 | 19/02/2013 |
BERGE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS LOGISTICOS SL | Socio Unico | 18/03/2010 | 19/02/2013 |
BERGE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS LOGISTICOS SL | Socio único | 19/02/2013 | |
BERGE MARITIMA SL | Administrador Unico | 12/01/2010 | 19/02/2013 |
Dopico Ruiz Maria Aranzazu | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/06/2011 | 19/02/2013 |
Gomez De Salazar De Viana Belen | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/06/2011 | 19/02/2013 |
Gonzalez Green Alvaro | Apoderado | 19/02/2013 | |
Gonzalez Tojo Andres | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/06/2011 | 19/02/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONSIGNACIONES Y ESTIBAS BERGE MALAGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1875, L 788, F 14, S 8, H MA 5836, I/A 23 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1875, L 788, F 14, S 8, H MA 5836, I/A 23 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-29
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1875, L 788, F 14, S 8, H MA 5836, I/A 23 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-29
Administrador Unico
Director
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1875, L 788, F 14, S 8, H MA 5836, I/A 23 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1875, L 788, F 14, S 8, H MA 5836, I/A 22 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1875, L 788, F 14, S 8, H MA 5836, I/A 21 (14/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-104-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1875, L 788, F 13, S 8, H MA 5836, I/A 20 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-138-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1875, L 788, F 13, S 8, H MA 5836, I/A 19 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-29