CONSFRANCAR SL - EXTINGUIDA
Municipio Orgaz
Provincia Toledo
Razón Social CONSFRANCAR SL
CIF B45302965
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONSFRANCAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSFRANCAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Soto Ruiz Ana-belen | Liquidador Mancomunado | 31/08/2017 | 31/08/2017 |
Soto Ruiz Francisco Javier | Administrador Unico | 23/06/2014 | 31/08/2017 |
Soto Ruiz Francisco Javier | Liquidador Mancomunado | 31/08/2017 | 31/08/2017 |
Soto Ruiz Roberto | Liquidador Mancomunado | 31/08/2017 | 31/08/2017 |
Soto Ruiz Roberto | Administrador Unico | 28/12/2009 | 23/06/2014 |
Soto De La Rica Francisco | Administrador Unico | 28/12/2009 |
ACTOS BORME DE CONSFRANCAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 46, S 8, H TO 5424, I/A 6 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-45
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 46, S 8, H TO 5424, I/A 6 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-45
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 46, S 8, H TO 5424, I/A 6 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 46, S 8, H TO 5424, I/A 6 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 46, S 8, H TO 5424, I/A 5 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 46, S 8, H TO 5424, I/A 5 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-45
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-230-45
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-246-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 46, S 8, H TO 5424, I/A 4 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 46, S 8, H TO 5424, I/A 4 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-45