CONSERVAS CASAGRANDE SL
Municipio San Adrián
Provincia Navarra
Razón Social CONSERVAS CASAGRANDE SL
CIF B31711229
Capital Social 36000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Teléfono 902 01 42 37
Página Web www.conservascasagrande.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Saenz Jimenez Pedro Antonio
Auditor Huarte Cristobal Marcos
ORGANIGRAMA DE CONSERVAS CASAGRANDE SL
VINCULACIONES DE CONSERVAS CASAGRANDE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSERVAS CASAGRANDE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Saenz Jimenez Pedro Antonio | Administrador Unico | 26/02/2024 | |
Bermejo Arregui Felix Jesus | Auditor Suplente | 30/12/2016 | |
Huarte Cristobal Marcos | Auditor | 30/12/2016 | |
Saenz Larrad Maria Concepcion | Apoderado | 13/01/2011 |
ACTOS BORME DE CONSERVAS CASAGRANDE SL
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2023 mediante certificacion del organo de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 16498, I/A 7 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único Ratificado todo lo actuado por los administradores solidarios hasta su cese
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 805 , F 203, S 8, H NA 16498, I/A 6 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 805 , F 203, S 8, H NA 16498, I/A 6 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 805 , F 203, S 8, H NA 16498, I/A 6 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-31
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 805 , F 203, S 8, H NA 16498, I/A 5 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-7-31
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-170-31
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-26-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 805 , F 201, S 8, H NA 16498, I/A 4 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-31
Capital Anterior: | 6.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 30.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 36.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 500,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 805 , F 201, S 8, H NA 16498, I/A 3 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-31
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-220-31