CONSERVACION DE VIAS SAINZ SA - EXTINGUIDA
Dirección social PG IND.LA FERRERIA, CALLE VAPOR Num.54
Código Postal 08110
Municipio Montcada i Reixac
Provincia Barcelona
Razón Social CONSERVACION DE VIAS SAINZ SA
CIF A61951620
Capital Social 60390.0 Euros
Actividad Otras actividades de limpieza industrial y de edificios
Nombres Anteriores
- SEFELIMP SL
- CONSERVACION DE VIAS SAINZ SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Sainz Gomez Elvira
VINCULACIONES DE CONSERVACION DE VIAS SAINZ SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSERVACION DE VIAS SAINZ SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Nomdedeu Henriquez Ricardo | Administrador Concursal | 06/06/2018 | 02/07/2018 |
Sainz Gomez Dolores | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/01/2015 | 02/07/2018 |
Sainz Gomez Dolores | Consejero | 29/01/2015 | 02/07/2018 |
Sainz Gomez Elvira | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/01/2015 | 02/07/2018 |
Sainz Gomez Elvira | Presidente | 29/01/2015 | 02/07/2018 |
Sainz Gomez Elvira | Consejero | 29/01/2015 | 02/07/2018 |
Sainz Gomez Enrique | Secretario | 29/01/2015 | 02/07/2018 |
Sainz Gomez Enrique | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/01/2015 | 02/07/2018 |
Sainz Gomez Enrique | Consejero | 29/01/2015 | 02/07/2018 |
Sainz Gomez Enrique | Administrador Unico | 17/11/2014 | 29/01/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONSERVACION DE VIAS SAINZ SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32938 , F 219, S 8, H B 212135, I/A 12 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 139/2018, AUTO FIRME DE FECHA 29/05/2018, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32938 , F 219, S 8, H B 212135, I/A 12 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32938 , F 219, S 8, H B 212135, I/A 12 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 139/2018, AUTO FIRME DE FECHA 12/03/2018, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32938 , F 218, S 8, H B 212135, I/A 11 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32938 , F 218, S 8, H B 212135, I/A 11 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32938 , F 217, S 8, H B 212135, I/A 10 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-08
Administrador Unico
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32938 , F 217, S 8, H B 212135, I/A 10 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-08
Empresa: CONSERVACION DE VIAS SAINZ SL
- LA CONSTRUCCION, EDIFICACION, LIMPIEZA, ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, PARCELACION Y PROMOCION POR CUENTA PROPIA Y DE TERCEROS DE TODA CLASE DE FINCAS -DE CUALQUIER NATURALEZA-, DE TERRENOS, VIAS, TANTO URBANAS COMO DE..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32464 , F 134, S 8, H B 212135, I/A 9 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-08
Empresa: CONSERVACION DE VIAS SAINZ SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32464 , F 134, S 8, H B 212135, I/A 9 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-08
Empresa: CONSERVACION DE VIAS SAINZ SL
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32464 , F 134, S 8, H B 212135, I/A 9 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-08