CONREN TRAMWAY UNO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 433
Código Postal 08036
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONREN TRAMWAY UNO SL
CIF B66875550
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 14/10/2016
Nombres Anteriores
- MUNGIK XXI SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CONREN TRAMWAY UNO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONREN TRAMWAY UNO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONREN TRAMWAY SL | Liquidador | 09/02/2024 | 09/02/2024 |
CONREN TRAMWAY SL | Administrador Mancomunado | 22/08/2019 | 09/02/2024 |
Hugas Yglesias Francisco | REPR.143 RRM | 22/08/2019 | 09/02/2024 |
Hugas Yglesias Francisco | REPR.143 RRM | 09/02/2024 | 09/02/2024 |
Hugas Yglesias Jaime Enrique | Apoderado Mancomunado | 27/05/2020 | 09/02/2024 |
Thomas Peter Maier | Liquidador | 09/02/2024 | 09/02/2024 |
Thomas Peter Maier | Administrador Mancomunado | 05/08/2020 | 09/02/2024 |
Villanova Rattazzi Ferran Luis | Liquidador | 09/02/2024 | 09/02/2024 |
Villanova Rattazzi Ferran Luis | Administrador Mancomunado | 04/01/2017 | 09/02/2024 |
Urs Johann Heinrich Friedrich | Administrador Mancomunado | 30/08/2017 | 24/05/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONREN TRAMWAY UNO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47308 , F 182, S 8, H B 493513, I/A 11 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47308 , F 182, S 8, H B 493513, I/A 11 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47308 , F 182, S 8, H B 493513, I/A 11 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47308 , F 182, S 8, H B 493513, I/A 10 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47308 , F 181, S 8, H B 493513, I/A 9 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47308 , F 181, S 8, H B 493513, I/A 9 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-08
Capital Anterior: | 557.600,00 | Euros |
Disminución de capital | 554.600,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,46 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47308 , F 181, S 8, H B 493513, I/A 8 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45609 , F 18, S 8, H B 493513, I/A 7 (27/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45609 , F 18, S 8, H B 493513, I/A 6 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-166-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45609 , F 18, S 8, H B 493513, I/A 6 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-166-08