CONOCIMIENTO COMPARTIDO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jarilla, 7
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CONOCIMIENTO COMPARTIDO SL
CIF B83013706
Capital Social 267972.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONOCIMIENTO COMPARTIDO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONOCIMIENTO COMPARTIDO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Jimenez Eva Maria | Administrador Unico | 23/12/2014 | 30/03/2023 |
Martin Jimenez Eva Maria | Liquidador | 30/03/2023 | 30/03/2023 |
Martin Jimenez Ana Maria | Administrador Unico | 18/12/2009 | 23/12/2014 |
Martin Jimenez Eva Maria | Administrador Unico | 18/12/2009 |
ACTOS BORME DE CONOCIMIENTO COMPARTIDO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28483 , F 23, S 8, H M 288371, I/A 13 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28483 , F 23, S 8, H M 288371, I/A 13 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28483 , F 23, S 8, H M 288371, I/A 13 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28483 , F 23, S 8, H M 288371, I/A 13 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28483 , F 23, S 8, H M 288371, I/A 12 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28483 , F 23, S 8, H M 288371, I/A 12 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-28
- C/ JARILLA 7 2º -A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28483 , F 21, S 8, H M 288371, I/A 11 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-28
Capital Anterior: | 227.580,00 | Euros |
Aumento de capital: | 40.392,00 | Euros |
Capital Actual: | 267.972,00 | Euros |
Porcentaje: | 17,75 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28483 , F 21, S 8, H M 288371, I/A 11 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-28
Capital Anterior: | 209.880,00 | Euros |
Aumento de capital: | 17.700,00 | Euros |
Capital Actual: | 227.580,00 | Euros |
Porcentaje: | 8,43 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16867 , F 83, S 8, H M 288371, I/A 10 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-214-28